ymddiriedolwyr HERTFORD DISABILITY SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1094068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDITH ANN SPARKS | Cadeirydd | 25 August 2013 |
|
|
||||
Ann Kathleen Cousins | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Jenny Hill | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
RALPH EDWARD PADDOCK BSc | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|
||||
PAM ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|
||||
JILL REEVES | Ymddiriedolwr | 25 August 2013 |
|
|
||||
DICK WARN | Ymddiriedolwr | 22 November 2011 |
|
|
||||
ALISON MARY WARN BA | Ymddiriedolwr | 11 February 2002 |
|
|
||||
TRIC CLARK | Ymddiriedolwr | 11 February 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.