Hanes ariannol EARLEY CRESCENT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1092607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.61k | £250.77k | £193.85k | £227.18k | £208.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £262.20k | £279.07k | £218.47k | £240.73k | £230.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £49.14k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | £40.27k | £11.34k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.