Hanes ariannol THE CENTRE FOR LITERACY IN PRIMARY EDUCATION
Rhif yr elusen: 1092698
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.54m | £1.40m | £1.37m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.43m | £1.35m | £1.50m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.00k | £27.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100.28k | £253.97k | £42.65k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.84k | £242.08k | £312.75k | £34.63k | £165.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.68k | £71.36k | £45.62k | £69.03k | £74.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £1.23m | £1.04m | £1.26m | £1.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £347 | £358 | £199 | £640 | £12.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.43m | £1.35m | £1.50m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.40k | £40.61k | £36.04k | £42.47k | £46.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.