Hanes ariannol HAMBLETON AND RICHMONDSHIRE CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1092023
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £240.10k | £281.87k | £289.03k | £271.25k | £272.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £292.10k | £307.50k | £294.34k | £276.15k | £334.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £189.01k | £182.45k | £187.36k | £189.29k | £242.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.