Hanes ariannol ONE TO ONE
Rhif yr elusen: 1092947
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.21k | £62.56k | £29.99k | £70.04k | £75.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.95k | £44.39k | £48.43k | £55.87k | £61.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £40.00k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.