ymddiriedolwyr OUR WAY SELF ADVOCACY
Rhif yr elusen: 1091939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN LAWLEY | Cadeirydd | 20 December 2012 |
|
|
||||
Tracey James | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Natalie Dixon | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Marsha White | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Janet Jones | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Murray Roy | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Carolyn Ayres | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Vikki Vincent | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
SUE HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
||||
Linda BULLOCK | Ymddiriedolwr | 26 November 2005 |
|
|
||||
RAY GALLIER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.