ymddiriedolwyr DIFFERENT STROKES (TRUSTEES) LIMITED
Rhif yr elusen: 1092168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranj Singh Parmar | Cadeirydd | 28 October 2013 |
|
|
||||
Prof John Hunt | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|||||
Christopher John Henry | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Dr Satinder Sanghera MB BCh | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|||||
Catherine Victoria Carey | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
Catherine Bell | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
MICHAEL ALAN CAINES | Ymddiriedolwr | 31 March 2012 |
|
|
||||
RICHARD DJAN-KROFA | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.