ymddiriedolwyr THE COLN RIVER GROUP CHURCH CENTRE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1093522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Colin Antony Randall | Cadeirydd | 20 November 2014 |
|
|||||
Diane Elizabeth Raitt | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Rosalind Claire Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
Jane Bayley | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||
Michael Charles Storey | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|||||
Richard Antony Christopher Wallwork | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Robert Jackson | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
ROSS Charles WEAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.