ymddiriedolwyr MOUNTSORREL WAR MEMORIALS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1095010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penalope Maguire | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Scott Green | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Keith Michael Broughton | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Leigh Harper-Davies | Ymddiriedolwr | 02 May 2016 |
|
|
||||
Michael John Bruce | Ymddiriedolwr | 12 December 2014 |
|
|
||||
John Doyle | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
Claudian John Walpole | Ymddiriedolwr | 29 January 2009 |
|
|
||||
BRIAN EDWARD RIDDLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL WILLIAM LEMON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM DARRICOURT ANTILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN RICHARD BAINES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Paul Albert Harris | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.