Hanes ariannol PRIMARY CARE RESPIRATORY SOCIETY UK
Rhif yr elusen: 1098117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £751.03k | £667.98k | £648.73k | £679.64k | £558.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £724.95k | £788.12k | £554.99k | £460.43k | £609.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £218.03k | £252.32k | £356.85k | £336.77k | £167.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £531.73k | £413.01k | £287.80k | £342.83k | £387.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.27k | £1.53k | £736 | £37 | £2.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.12k | £3.35k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £665.16k | £729.11k | £510.27k | £424.71k | £572.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.79k | £59.01k | £44.72k | £35.72k | £37.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.81k | £8.77k | £14.81k | £15.30k | £15.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £44.72k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.