ymddiriedolwyr CYNGOR AR BOPETH GWYNEDD CITIZENS ADVICE
Rhif yr elusen: 1092359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Evans | Cadeirydd | 06 January 2015 |
|
|
||||
Michelle Louise Durrant | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Alison Jayne Evans | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Bethan Price | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Sion Hughes | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Elisabeth Ann Crompton | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|||||
Robert Ian Cuthbertson | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
Huw Llwyd Rowlands | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
Lesley Day | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
Matthew James Powell | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|
||||
John Patrick Pollard | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IFAN LLEWELYN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.