Hanes ariannol THE PLOUGH ARTS CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1093715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £697.22k | £748.14k | £533.40k | £476.68k | £470.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.27k | £710.66k | £369.50k | £582.17k | £597.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.50k | £93.97k | £290.21k | £70.63k | £25.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £151.55k | £315.89k | £337.04k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.75k | £29.02k | £5.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £497.06k | £380.09k | £51.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £102 | £493 | £211 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £25.77k | £22.65k | £139.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £738.43k | £682.91k | £230.32k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.85k | £27.76k | £10.43k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.32k | £8.61k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £257 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £128.75k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.