Hanes ariannol CURE LEUKAEMIA
Rhif yr elusen: 1100154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.26m | £2.23m | £329.01k | £2.28m | £2.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.54m | £2.62m | £508.95k | £2.30m | £2.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £527.57k | £289.24k | N/A | £105.74k | £267.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.61m | £1.82m | N/A | £1.87m | £2.17m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £116.52k | £110.00k | N/A | £279.50k | £230.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.96k | £9.01k | N/A | £9.57k | £8.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £14.26k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.00k | N/A | £0 | £182.33k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.44m | N/A | £813.68k | £677.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £958.88k | £1.18m | N/A | £1.48m | £1.67m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.62k | £15.06k | N/A | £160.72k | £38.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.05m | £1.09m | N/A | £652.96k | £478.83k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.63k | £0 | N/A | £0 | £6.21k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.