ymddiriedolwyr DERBYSHIRE DALES COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1093087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN JOHN TOWNSEND | Cadeirydd | 26 March 2013 |
|
|
||||
Dr Shane Chaddha | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Marilyn Amy Franks | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Wendy Louise Amis | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Carolyn Joy Jennings | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Bovey | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Philip Allen Stanyer | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
GILL GEDDES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.