ymddiriedolwyr The Care Leavers Association
Rhif yr elusen: 1111988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla Cordner | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Hiwet Berhe | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Deborah Bhatti | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Peter McParlin | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Alexa Thompson | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Khes Nasim | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Rebecca Jane Senior | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Yasmine Khan | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Claire Haymonds | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||
Teresa Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
||||
JIM GODDARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE MYHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.