ymddiriedolwyr YAVNEH FOUNDATION TRUST
Rhif yr elusen: 1095796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Gilbert | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Roz Levin | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Michael Firestone | Ymddiriedolwr | 03 January 2021 |
|
|
||||
Alex Chapper Rabbi | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Sarah Isaacs | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Joanne Grose | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Jerome Reback | Ymddiriedolwr | 01 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.