Hanes ariannol AVENUE HOUSE ESTATE TRUST
Rhif yr elusen: 1093908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (124 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £718.78k | £685.57k | £534.16k | £1.00m | £697.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £712.69k | £664.73k | £523.20k | £805.76k | £855.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £168.81k | £382.01k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £172.30k | £144.39k | £225.83k | £47.92k | £48.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £438.42k | £427.53k | £0 | £469.33k | £534.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £108.06k | £113.65k | £83.16k | £99.38k | £111.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | £5 | £1 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £225.17k | £387.04k | £3.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £319.40k | £262.33k | £308.76k | £426.87k | £381.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £393.29k | £402.40k | £214.44k | £378.89k | £474.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.52k | £15.29k | £17.02k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.