ymddiriedolwyr YARM SCHOOL
Rhif yr elusen: 1093434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK THOMPSON BA ACMA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jonathan Irvine Ferguson | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Grace Isabelle Mitchell | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Rebecca Louise Brown | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Dr Shazia Naz Akowuah | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Christopher David de Jong | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Paul Joseph Barron | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
Ian Frances Lovat | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
Dr Paul Michael Chapman | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Alexander Martin Turner | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.