ymddiriedolwyr SOUTHAMPTON CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1093678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Graham Yates | Cadeirydd | 28 September 2016 |
|
|
||||
Sarah Lockwood | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Claire Pembroke-Burn | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Richard Jenkins | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Anita Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
MARK SATCHELL | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|||||
DR TRAUTE MEYER | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.