ymddiriedolwyr WETHERBY IN BLOOM
Rhif yr elusen: 1094260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Cooper | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
MARGARET DABELL | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
John Pickard | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
Helen Walker | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
Mike O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Roger Nicholas Fossey | Ymddiriedolwr | 02 October 2015 |
|
|
||||
SUSAN MARY TURNER | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||
BARBARA ELIZABETH DUNCAN | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
|
||||
BARBARA MCLEAN | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
|
||||
CHRISTINE DRINKALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.