Hanes ariannol GOODWIN DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1098520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.18m | £5.76m | £4.70m | £4.63m | £4.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.90m | £10.11m | £4.60m | £4.88m | £4.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £734.68k | £705.72k | £755.65k | £756.00k | £803.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £292.47k | £640.27k | £352.82k | £418.00k | £184.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £558.00k | £664.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.04m | £5.00m | £4.31m | £4.63m | £4.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £575.00k | £90.00k | £389.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.99m | £6.27m | £4.59m | £4.88m | £4.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £14.00k | £14.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.92m | £3.84m | £8.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.