Hanes ariannol Pennine Domestic Abuse Partnership
Rhif yr elusen: 1094215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £948.03k | £982.41k | £1.07m | £1.28m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £864.73k | £937.42k | £1.01m | £1.22m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £247.25k | £710.49k | £220.36k | £247.84k | £372.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £442.25k | N/A | £582.37k | £767.12k | £998.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.11k | £6.11k | £9.38k | £5.96k | £8.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £941.99k | £974.77k | £1.06m | £1.27m | £1.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £922 | £1.54k | £869 | £262 | £2.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £864.73k | £937.42k | £1.01m | £1.22m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £131.83k | £0 | £138.52k | £192.22k | £266.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.