Dogfen lywodraethu THE PRE-RAPHAELITE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1095111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 OCTOBER 2001 AS AMENDED 19 OCTOBER 2002 AND 7 MAY 2005. as amended on 27 Oct 2018 as amended on 25 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE WORKS AND LIVES OF THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD AND THEIR SUCCESSORS LOCALLY, NATIONALLY AND INTERNATIONALLY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORLDWIDE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.