ymddiriedolwyr THE BOATERS CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1101100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Halford | Cadeirydd | 16 November 2013 |
|
|
||||
Catherine Ann Forshaw | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
John Andrew Forshaw | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Paul SMITH | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||
Dr Fergus James McCloghry | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|||||
John David Speight | Ymddiriedolwr | 27 October 2018 |
|
|
||||
Gillian Margaret Speight | Ymddiriedolwr | 27 October 2018 |
|
|
||||
Rev STEPHEN HOWARD CARTER | Ymddiriedolwr | 15 November 2014 |
|
|||||
DAVID JOHN LITCHFIELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER JOHN BRAYBROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.