Hanes ariannol THE STEEL VALLEY PROJECT
Rhif yr elusen: 1095510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.40k | £175.36k | £125.74k | £146.90k | £182.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.53k | £161.40k | £114.09k | £152.79k | £165.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.16k | £45.15k | £19.53k | £11.89k | £72.24k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.34k | £35.86k | £38.00k | £34.00k | £47.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.