Hanes ariannol BIRKENHEAD SCHOOL
Rhif yr elusen: 1093419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.29m | £9.42m | £10.39m | £11.55m | £12.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.75m | £8.82m | £9.68m | £11.03m | £11.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £23.63k | £370.49k | £148.32k | £161.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £313.87k | £486.74k | £50.64k | £271.84k | £254.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £66.65k | £48.80k | £127.60k | £127.83k | £286.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.26k | £63.69k | £41.31k | £79.36k | £92.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.86m | £8.89m | £9.92m | £11.05m | £11.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £182.66k | £181.40k | £187.12k | £205.05k | £291.08k | |
|
Incwm - Arall | £128.76k | £235.91k | £116.02k | £94.00k | £148.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £11.00k | £0 | £76.96k | £0 | £14.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.64m | £8.71m | £9.57m | £10.88m | £11.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.86k | £108.71k | £105.79k | £148.50k | £298.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £65.82k | £63.23k | £57.60k | £58.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £32.34k | £37.72k | £37.59k | £39.79k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.