Hanes ariannol COMMUNITY FOUNDATION FOR LEEDS
Rhif yr elusen: 1096892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.03m | £5.23m | £7.15m | £4.47m | £4.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.15m | £4.57m | £6.68m | £5.02m | £5.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.54k | £29.04k | £24.04k | £24.04k | £22.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £412.31k | £590.13k | £988.00k | £1.78m | £2.42m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £232.34k | £813.75k | £562.71k | £243.88k | £179.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £220.15k | £82.36k | £63.11k | £53.37k | £61.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.91m | £4.30m | £6.01m | £3.60m | £3.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £615.08k | £107.65k | £73.77k | £42.91k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £670.31k | £658.10k | £624.94k | £645.55k | £746.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £279.90k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.83m | £4.28m | £6.46m | £4.85m | £4.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £146.62k | £147.98k | £87.30k | £102.73k | £113.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.90k | £94.47k | £134.70k | £161.92k | £164.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.05m | £3.66m | £5.72m | £4.01m | £4.00m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £123.32k | £133.36k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £176.01k | £145.84k | £130.76k | £72.65k | £206.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.