Dogfen lywodraethu LAM ACTION
Rhif yr elusen: 1096637
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/06/2002 AS AMENDED ON 13/03/2003 AS AMENDED ON 11/06/2005 AS AMENDED ON 14/06/2008 AS AMENDED ON 11/06/2011
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE PERSONS DIAGNOSED WITH OR IN THE PROCESS OF BEING DIAGNOSED WITH LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS (LAM), THEIR FAMILIES AND CARERS BY THE PROVISION OF SUPPORT AND INFORMATION ON LAM 2) TO EDUCATE HEALTH PROFESSIONALS ABOUT THE CAUSES AND TREATMENT OF LAM 3) TO ADVANCE RESEARCH INTO LAM AND DISSEMINATE THE KNOWLEDGE GAINED AS A RESULT OF THE RESEARCH
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.