Hanes ariannol GWASANAETH YSGOLION WILLIAM MATHIAS CYF
Rhif yr elusen: 1097614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £868.34k | £682.39k | £593.73k | £837.55k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £820.21k | £613.98k | £585.37k | £871.58k | £984.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £102.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.85k | N/A | N/A | N/A | £283.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £405 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £624.38k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £739.45k | £552.03k | £476.80k | £16.10k | £705.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.96k | £7.96k | £7.02k | £3.93k | £8.39k | |
|
Incwm - Arall | £117.93k | £122.40k | £109.90k | £193.14k | £310.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £658.98k | £494.61k | £581.40k | £628.04k | £980.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.82k | £3.44k | £3.97k | £4.14k | £3.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.45k | £1.74k | £2.31k | £1.54k | £1.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.82k | £3.44k | £3.97k | £4.14k | £3.93k | |
|
Gwariant - Arall | £158.41k | £115.94k | £0 | £239.41k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.