Hanes ariannol SOUTH KESTEVEN CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1095544
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £323.30k | £329.03k | £309.45k | £299.32k | £272.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £323.23k | £330.02k | £314.80k | £288.85k | £303.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £87.85k | £171.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £143.27k | £7.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.