ymddiriedolwyr CHILDREN OF COLOMBIA
Rhif yr elusen: 1095987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Seal | Cadeirydd | 17 March 2018 |
|
|
||||
Antonia Bonilla Mora | Ymddiriedolwr | 23 February 2019 |
|
|
||||
Alexandra Raikes | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Bryony Simmons | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
FRANCISCA SANKSON | Ymddiriedolwr | 08 November 2002 |
|
|
||||
GWYNETH SIMMONS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.