Hanes ariannol ACCURO (CARE SERVICES)
Rhif yr elusen: 1094736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.38k | £359.92k | £487.50k | £444.20k | £458.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £457.38k | £449.95k | £307.01k | £333.56k | £421.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £216.53k | N/A | N/A | N/A | £151.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £210.00k | £235.12k | £159.27k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.