Hanes ariannol BRIGHTON AND HOVE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1094620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £488.43k | £458.89k | £730.48k | £800.54k | £668.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £458.65k | £433.89k | £739.29k | £812.17k | £652.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £461.29k | £457.77k | £188.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £332.54k | £290.19k | £20.00k | £86.02k | £132.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £11.21k | £7.83k | £9.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £3.22k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £719.14k | £789.44k | £652.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £125 | £45 | £4.18k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £739.29k | £812.17k | £652.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.15k | £8.35k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.