Trosolwg o’r elusen THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST - NCKRF NEPHROLOGY(2)
Rhif yr elusen: 528066-23
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MINUTES OF MEETING DATED 13/06/1984
AS AMENDED ON 22/06/1981
AS AMENDED ON 08/09/1981
AS AMENDED ON 25/04/1983
AS AMENDED ON 08/05/1983
AS AMENDED ON 03/08/1983
AS AMENDED ON 18/11/1983
AS AMENDED BY SCHEME DATED 16/10/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION THROUGH THE PROVISION AND SUPPORT OR ASSISTING IN THE PROVISION AND SUPPORT OF TEACHING AND RESEARCH IN THE AREA OF NEPHROLOGY AT NEWCASTLE UNIVERSITY.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
- 20 Medi 2002: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- NCKRF NEPHROLOGY (2) (Enw gwaith)
- LECTURESHIP IN CLINICAL SCIENCE NEPHROLOGY (2) (Enw blaenorol)
- THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST - LECTURESHIP IN CLINICAL SCIENCE NEPHROLOGY (2) (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.