ymddiriedolwyr ENGLISH CERAMIC CIRCLE
Rhif yr elusen: 1097063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesca Rose Boyd | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Lucy Ann Lead | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Rebecca Jane Walker | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Simon Spier | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Barbara Helen Jotham | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Amber Turner | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Dr James Robert Nicholas Peake | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Thomas Smith | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|
||||
Dr Caroline McCafffrey-Howarth | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
ROSEMARY PEMBERTON | Ymddiriedolwr | 30 August 2012 |
|
|
||||
JACQUI PEARCE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JONATHAN DAVID COOPER GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.