ymddiriedolwyr LANGTON GREEN COUNTY PRIMARY SCHOOL P.T.A.
Rhif yr elusen: 1095127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natasha Louise Parnell | Cadeirydd | 27 September 2023 |
|
|
||||
Thomas Edward Harding Churton | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Chantelle Hearfield | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Johnson | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Justine Fisher | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Kellene Constance Phillips | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Pamela Jane Gibbs | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Alexander Cornelius | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.