Hanes ariannol EDITH ELMS SPECIAL SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1098964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/06/2019 | 07/06/2020 | 07/06/2021 | 07/06/2022 | 07/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.99k | £8.86k | £7.66k | £10.14k | £10.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.02k | £50.64k | £19.84k | £28.60k | £42.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.