ymddiriedolwyr EDITH ELMS SPECIAL SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1098964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Ablewhite | Cadeirydd | 21 May 2013 |
|
|
||||
BRIDGET RAVEN | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
CHRISTINE WARD | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
LEAH SMITH | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
MICHELLE GLOVER | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
DEBORAH TANNER | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
DEAN HOLLOWAY | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
ANGELA GARNETT | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
LOUISE CAPON | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
ALISON BEASLEY | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
HELEN GURLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ROWLEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOANNA WELLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.