Hanes ariannol SOUND CONNECTIONS
Rhif yr elusen: 1095947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £304.80k | £380.30k | £536.37k | £638.19k | £354.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £317.53k | £321.11k | £489.40k | £547.10k | £381.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.36k | N/A | N/A | N/A | £21.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £177.98k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £10.16k | £44.99k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £526.21k | £593.21k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £484.52k | £542.15k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £4.88k | £4.95k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.63k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.