Hanes ariannol NEW NORTH LONDON SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1094668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.99m | £1.86m | £1.79m | £1.85m | £2.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.86m | £1.71m | £1.74m | £1.78m | £2.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100.10k | £52.83k | £125.21k | £107.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £481.51k | £154.93k | £162.18k | £202.01k | £372.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.50m | £1.70m | £1.57m | £1.52m | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.25k | £6.65k | £5.35k | £3.35k | £6.11k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.86m | £1.71m | £1.74m | £1.78m | £2.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.98k | £12.13k | £13.83k | £13.32k | £15.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.