ymddiriedolwyr NEW NORTH LONDON SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1094668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Fox Co-Chair | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Debbie Bloom | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Nicholas Brill | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Lisa Caplan | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Sophie Ross | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Ruth Bross | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Joshua Irish | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Ruth Clifton | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Nadine Young | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
DANIEL WILKINS | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
NIGEL ROTH | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
JOEL STEINHART | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Dr JULIA WAGNER | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Bruce Rigal Co-chair | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Ayala Ita Rachelle Gottlieb Alter | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.