Hanes ariannol SOMALI WELL WOMEN PROJECT
Rhif yr elusen: 1097595
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.90k | £77.69k | £46.63k | £53.85k | £13.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.05k | £75.19k | £56.21k | £48.61k | £19.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.