Hanes ariannol BARNET COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1094925
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £325.22k | £309.48k | £435.13k | £225.39k | £240.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330.55k | £376.03k | £341.04k | £271.78k | £370.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £60.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £192.39k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.