Hanes ariannol UGANDA CHILDBIRTH INJURY FUND
Rhif yr elusen: 1099135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/09/2019 | 03/09/2020 | 03/09/2021 | 03/09/2022 | 03/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.31k | £70.01k | £63.17k | £86.39k | £90.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.22k | £62.37k | £65.87k | £77.30k | £77.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.