Hanes ariannol THE RAINBOW CENTRE FOR CONDUCTIVE EDUCATION LTD
Rhif yr elusen: 1096603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £925.62k | £786.15k | £726.90k | £960.04k | £834.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £652.90k | £680.60k | £787.58k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £122.20k | £45.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £561.33k | £545.99k | £462.36k | £606.71k | £362.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £250.67k | £126.31k | £126.23k | £211.33k | £296.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £112.12k | £112.74k | £137.24k | £141.42k | £167.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.50k | £1.11k | £1.06k | £578 | £7.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £135.40k | £0 | £6.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £707.22k | £445.94k | £505.72k | £537.98k | £678.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £338.22k | £206.96k | £85.94k | £249.60k | £370.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.44k | £7.41k | £15.20k | £8.20k | £13.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £88.93k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.