Hanes ariannol THE SHARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1108068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.95m | £2.56m | £4.39m | £4.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.97m | £2.50m | £3.46m | £4.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £317.23k | £312.04k | £334.15k | £334.15k | £430.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £1.64m | £2.21m | £4.05m | £4.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £317.23k | £312.04k | £334.15k | £342.88k | £430.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £20.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.94m | £2.48m | £3.44m | £4.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.74k | £30.61k | £22.48k | £19.19k | £19.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.15k | £6.26k | £0 | £15.60k | £15.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £17.11k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.