Hanes ariannol THE HALPERN CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1096478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £298.02k | £272.75k | £283.07k | £401.28k | £402.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £425.94k | £579.24k | £459.84k | £504.08k | £538.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £97.24k | £7.50k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.