ymddiriedolwyr CASE MANAGEMENT SOCIETY UK
Rhif yr elusen: 1112933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Wicks | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Rhiannon Stokes | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Lauren McCluskey | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
TERESA SHAW | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Niccola Irwin | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Lisa Brown | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Emily Louise Nash | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Ford | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
||||
CAROLE CHANTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.