Hanes ariannol THE BRITISH SPORTS TRUST
Rhif yr elusen: 1095326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.23m | £2.17m | £1.73m | £1.98m | £2.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.14m | £2.01m | £1.74m | £1.79m | £2.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £352.63k | £353.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £38.16k | £219.05k | £161.10k | £2.11k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.18m | £1.94m | £1.56m | £1.97m | £2.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.71k | £10.08k | £10.64k | £11.12k | £21.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | £2.01m | £1.74m | £1.79m | £2.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.98k | £1.98k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £16.90k | £17.37k | £18.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.