ymddiriedolwyr Yorkshire's Brain Tumour Charity
Rhif yr elusen: 1095931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Clarkson | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Laura Sherburn | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Anke Bruning-Richardson | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dr Samar Betmouni | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Simon Thomson | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Colin Pinks | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Chris McPhillimy | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
John Eyre | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Paul Szulc | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Phillip John Myerscough | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Dr Annette Ruth Clark PhD | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
BEVERLEY ANNE FOSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SUSAN VANESSA PICTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.